Сервер | Фракция | Администрация кто ставил. | Должность | Поставили | Сняли | Причина |
01 | Армия | Albert Warren | [LD] Генерал | 20.01.2023 | 22.01.2023 | Снят |
01 | Армия | Albert Warren | [LD} Генерал | 24.01.2023 | 27.01.2023 | ПСЖ |
01 | ГУВД | Albert Warren | [LD] Генерал | 31.01.2023 | 04.02.2023 | Снят |
01 | | |